302
|
Воткинский винодельческий завод Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Молдова Главк виноделия и виноградарства "Дачия-Феникс"
г.Воткинск. 3 марта 1959г. -
|
1959–2008
|
306
|
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Воткинска.
г.Воткинск. 5 июня 1937г.-
|
1956–2006
|
309
|
Воткинская кондитерская фабрика Совета Министров УАССР
|
1942–1990
|
310
|
Воткинская школа-интернат Министерства просвещения УАССР.
г.Воткинск. 1959 -
|
1959–2010
|
311
|
Воткинская детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского отдела культуры Админист-
рации г.Воткинска. г.Воткинск. ул. Пугачёва, 21. 1940 -
|
1940–2010
|
313
|
Музей-усадьба П.И.Чайковского Министерства культуры Удмуртской Республики.
г.Воткинск. 30 апреля 1940г. -
|
1940–2005
|
316
|
Воткинский городской комитет народного контроля Комитета народного контроля УАССР
г.Воткинск. 20 декабря 1960г. -
|
1963–1990
|
319
|
Государственное образовательное учреждение "Воткинский машиностроительный техникум им.Садовникова". г.Воткинск. 14 октября 1907г. -
|
1910–2000
|
321
|
Воткинский горком профсоюза работников просвещения Удмуртского Обкома профсоюза
работников просвещения. г.Воткинск. (1947г.) -
|
1959–2012
|
322
|
Воткинский городской комитет профсоюза работников культуры Удмуртского Обкома
профсоюза рабоников культуры. г.Воткинск. (1947г.) -
|
1960–1968
|
324
|
Воткинская птицеводческая фабрика Удмуртского треста "Птицепром".
г.Воткинск. 1964г. -
|
1946–2004
|
325
|
Воткинская инкубаторно-птицеводческая станция Удмуртского треста "Птицепром".
г.Воткинск. (1946г.)- 1971гг..
|
1946–1970
|
326
|
Отдел культуры администрации г.Воткинска. г.Воткинск. 1963 -
|
1939–2010
|
329
|
Воткинский городской комитет профсоюза работников госучреждений Удмуртского Обко-
ма профсоюза работников госучреждений. г.Воткинск. [1955г.] - [01.01.2004]
|
1961–2004
|
332
|
Производственная группа главного архитектора г.Воткинска. г.Воткинск. -1962г.) -
|
1953–2010
|
333
|
Воткинское медицинское училище Министерства здравоохранения УАССР.
г.Воткинск. 1964 -
|
1964–2005
|
335
|
Воткинское строительно-монтажное управление № 3 Главного управления по строительству Западно-Уральского экономического района "Главзападуралстрой".
июль 1958г. - декабрь 1966г.. г. Воткинск, ул. К. Маркса, 2
|
1958–1966
|
336
|
Воткинское строительное управление № 5 Республиканского треста "Удмуртстрой"
|
1949–1960
|
338
|
Воткинский городской Совет Всероссийского общества охраны природы Удмуртского Рес-
публиканского Всероссийсого ордена трудового Красного знамени общества охраны при-
роды. г.Воткинск. 17 января 1966г. -
|
1966–1976
|
340
|
Воткинский городской комитет профсоюза медицинских работников Удмуртского Обкома профсоюза медицинских работников.
г.Воткинск (1960г.) -
|
1969–2012
|
341
|
Оргинструкторский отдел (внештатный) исполкома Воткинского городского Совета народ-
ных депутатов. 26 августа 1975г.- [1979г.]
г. Воткинск, ул. Ленина, 7
|
1969–1979
|
342
|
Воткинский завод газовой аппаратуры Всесоюзного промышленного объединения "Союзгазмашаппарат". г.Воткинск, ул. Юбилейная, 2. 12 апреля 1966г. - 21 марта 2007г.
|
1966–2007
|
345
|
Меньшенина Антонина Филипповна-участница Великой Отечественой войны,снайпер,сан-
инструктор
|
1922–1980
|
346
|
Вольхина Анастасия Ивановна-заслуженный учитель УАССР,пенсионерка
|
1938–1982
|
347
|
Хомякова- Сабирзянова Апполинария Никифоровна - общественный и партийный деятель
1921-1983гг.
|
1921–2001
|
349
|
Муниципальное образовательное учреждение Воткинская гимназия-лицей № 11 отдела на-
родного образования администрации г.Воткинска.
г.Воткинск. 1 сентября 1992г. -
|
1992–2010
|
351
|
Кооператив "МКМ" при Воткинском мясокомбинате.
г.Воткинск. 3 июня 1989г. - 1 октября 1991г.
|
1989–1991
|
352
|
Комбинат питания № 2 и влившиеся в него столовая № 7,столовая № 3,ресторан "Урал"
Воткинского треста столовых и ресторанов
|
1954–1992
|
353
|
Воткинская фабрика ремонта и пошива одежды "Удмуртбыта" УАССР.
г.Воткинск. 1 ноября 1979г.- [01.01.992г.]
|
1979–1992
|
354
|
Воткинское арендное предприятие бытового обслуживания Министерства бытового обслу-
живания УАССР и влившиеся: мастерские торга, парикмахерские. [01.01.1934]- [31.12.1992]
|
1942–1992
|